Mitglieder |
Aufsichtsrat der Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Aufsichtsrat der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Aufsichtsrat der Mainzer Stadtwerke AG | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2016 | 30.06.2024 | von 01.10.2016 bis 30.06.2024 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Mainz AG | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.11.2009 | 30.09.2016 | von 12.11.2009 bis 30.09.2016 |
Aufsichtsrat der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.08.2010 | 31.05.2014 | von 23.08.2010 bis 31.05.2014 |
Aufsichtsrat der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 30.06.2024 | von 03.12.2014 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 30.06.2024 | von 01.07.2004 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für Frauenfragen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 30.09.2015 | von 15.07.2015 bis 30.09.2015 |
Ausschuss für Umwelt, Grün und Energie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 30.09.2015 | von 15.07.2015 bis 30.09.2015 |
Haupt- und Personalausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 |
Haupt- und Personalausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2006 | 30.06.2024 | von 01.06.2006 bis 30.06.2024 |
Vorsitz |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2019 | von 01.07.2004 bis 31.05.2019 |
Mitglieder |
Regionaltag Rheinhessen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.02.2019 | 30.11.2022 | von 13.02.2019 bis 30.11.2022 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 30.06.2024 | von 01.07.2004 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Verbandsversammlung der Sparkasse Mainz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.12.2021 | von 26.08.2009 bis 31.12.2021 |
Verwaltungsrat der Sparkasse Mainz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 |
Werkausschuss Stadtreinigung Mainz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 30.09.2015 | von 15.07.2015 bis 30.09.2015 |
Zweckverband Rheinhessen-Sparkasse | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 |