Mitglieder |
Ausschuss für Umwelt, Grün, Gesundheit und Landwirtschaft | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 10.02.2010 | von 26.08.2009 bis 10.02.2010 |
Klimaschutzbeirat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Sportausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2019 | von 26.08.2009 bis 31.05.2019 |
Ausschuss für Umwelt, Grün und Energie | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 31.05.2014 | von 10.02.2010 bis 31.05.2014 |
Aufsichtsrat der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Ausschuss für Umwelt, Grün und Energie | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 28.06.2017 | von 16.07.2014 bis 28.06.2017 |
Beirat der Parken im Mainz GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Fluglärmbeirat Layenhof | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 03.12.2014 | von 16.07.2014 bis 03.12.2014 |
Haupt- und Personalausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Unterausschuss für Flughafenerweiterung und Fluglärmschutz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Verbandsversammlung der Sparkasse Mainz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Verkehrsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Verwaltungsrat der Sparkasse Mainz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Verwaltungsrat des Wirtschaftsbetriebes Mainz - AöR | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Werkausschuss Stadtreinigung Mainz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Aufsichtsrat der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 31.05.2019 | von 03.12.2014 bis 31.05.2019 |
Ausschuss für Frauenfragen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.09.2017 | 31.05.2019 | von 27.09.2017 bis 31.05.2019 |
Regionaltag Rheinhessen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.02.2019 | 31.05.2019 | von 13.02.2019 bis 31.05.2019 |
beratende Mitglieder |
Zweckverband RNN (Verbandsversammlung) | SPD | SPD beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 |
Stellvertretung |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.09.2009 | 16.07.2014 | von 10.09.2009 bis 16.07.2014 |
Ortsbeiratsmitglieder |
Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.12.2009 | 31.12.2017 | von 16.12.2009 bis 31.12.2017 |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim | SPD | SPD beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.01.2018 | 31.05.2019 | von 01.01.2018 bis 31.05.2019 |