Mitglieder |
Werkausschuss Stadtreinigung Mainz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 30.09.2015 | von 15.07.2015 bis 30.09.2015 |
Verbandsversammlung der Sparkasse Mainz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Mitglieder |
Regionaltag Rheinhessen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.02.2019 | | von 13.02.2019 |
Vorsitz |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Mitglieder |
Haupt- und Personalausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Ausschuss für Umwelt, Grün und Energie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 30.09.2015 | von 15.07.2015 bis 30.09.2015 |
Ausschuss für Frauenfragen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 30.09.2015 | von 15.07.2015 bis 30.09.2015 |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Aufsichtsrat der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | | von 03.12.2014 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Mainz AG | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.09.2016 | bis 30.09.2016 |
Aufsichtsrat der Mainzer Stadtwerke AG | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2016 | | von 01.10.2016 |
Aufsichtsrat der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |