Mitglieder |
Psychiatriebeirat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Städteausschuss Mainz-Wiesbaden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2007 | 31.05.2019 | von 23.07.2007 bis 31.05.2019 |
Verwaltungsrat der Sparkasse Mainz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 15.07.2015 | von 16.07.2014 bis 15.07.2015 |
Klimaschutzbeirat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Verwaltungsrat der Grundstücksentwicklung Mainz - AGEM Anstalt des öffentlichen Rechts | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.09.2017 | von 16.07.2014 bis 30.09.2017 |
Verwaltungsrat des Wirtschaftsbetriebes Mainz - AöR | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 03.12.2014 | von 16.07.2014 bis 03.12.2014 |
Wirtschaftsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Ausschuss für Frauenfragen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2015 | 31.05.2019 | von 30.09.2015 bis 31.05.2019 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Ortsbeirat Mainz-Mombach | CDU | CDU beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |