Vorsitz |
Gerhardt, Christiane | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Mitglieder |
de la Fuente, Carlos | Diakonisches Werk Mainz-Bingen | Diakonisches Werk Mainz-Bingen Mitglied | Mitglied | 21.11.2018 | | von 21.11.2018 | |
Friedrich, Karl-Heinz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Hingst, Waltraud | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 02.12.2014 | von 16.07.2014 bis 02.12.2014 | |
Hirsch, Hanna | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2018 | | von 01.08.2018 | Stellvertretung für Langner, Michele | Stellvertretung für Langner, Michele |
Konrad, Walter | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 | |
Leidinger-Stenner, Heike | FW | FW Mitglied | Mitglied | 16.03.2016 | | von 16.03.2016 | |
Lensch, Dr. Eckart | | Verwaltung | Verwaltung | 01.07.2017 | | von 01.07.2017 | |
Merkator, Kurt | SPD | SPD Verwaltung | Verwaltung | 16.07.2014 | 30.06.2017 | von 16.07.2014 bis 30.06.2017 | |
Müller-Jost, Dorothea | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
Rast, Sabine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Ribka-Korte, Karin | FW-G | FW-G Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 19.02.2016 | von 16.07.2014 bis 19.02.2016 | |
Sachs, Karin | Mainzer Bürgerfraktion | Mainzer Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 27.06.2016 | von 15.07.2015 bis 27.06.2016 | |
Wellstein, Ute | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 | |
Werner, Britta | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | | von 03.12.2014 | |
Zander, Bernd | Mainzer Bürgerfraktion | Mainzer Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 12.07.2016 | | von 12.07.2016 | |
Stellvertretung |
Kaufmann, Inga | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | 27.06.2016 | von 16.07.2014 bis 27.06.2016 | |
Krönke, Susanne | ASB | ASB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.02.2018 | | von 28.02.2018 | |
Stimmberechtigte Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Jörger-Karn, Regina | | Mitglied | Mitglied | 13.02.2019 | | von 13.02.2019 | |
Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen |
Banten, Sandra | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 18.06.2015 | von 16.07.2014 bis 18.06.2015 | |
Becker, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 | |
Bornas, Melanie | Diakonisches Werk Mainz-Bingen | Diakonisches Werk Mainz-Bingen Mitglied | Mitglied | 21.11.2018 | | von 21.11.2018 | |
Böhme, Christine | | Mitglied | Mitglied | 10.10.2014 | | von 10.10.2014 | |
Dikmen, Ayten | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 | |
Gutsch, Katharina | Kinderschutzbund | Kinderschutzbund Mitglied | Mitglied | | 20.09.2017 | bis 20.09.2017 | |
Heering, Heidemarie | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Kirschke, Heinz | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Kischner, Anna | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 | |
Korsch, Hans Georg | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 | |
Langner, Michèle | | Mitglied | Mitglied | 27.09.2017 | | von 27.09.2017 | |
Lenhart, Elisabeth | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 21.01.2019 | von 16.07.2014 bis 21.01.2019 | |
Matthias, Daniela | | Mitglied | Mitglied | | 29.03.2017 | bis 29.03.2017 | |
Müller-Caliari, Gudrun | | Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | | von 15.07.2015 | |
Platte, Waltraud | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Reichardt, Gaby | | Mitglied | Mitglied | 01.10.2014 | 18.06.2015 | von 01.10.2014 bis 18.06.2015 | |
Schenk, Gisela | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Schild, Ilse | | Mitglied | Mitglied | | 20.08.2018 | bis 20.08.2018 | |
Schmelzer-Weil, Anita | VDK | VDK Mitglied | Mitglied | 21.11.2018 | | von 21.11.2018 | |
Schwalbach, Hans | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Schätzel, Paul | | Mitglied | Mitglied | | 01.07.2018 | bis 01.07.2018 | |
Shpolyanskaya, Nina | | Mitglied | Mitglied | 21.11.2018 | | von 21.11.2018 | |
Skrabs, Brigitte | Bund der Ruhestandsbeamten | Bund der Ruhestandsbeamten Mitglied | Mitglied | 18.06.2015 | | von 18.06.2015 | |
Steitz, Georg | | Mitglied | Mitglied | | 05.11.2018 | bis 05.11.2018 | |
Wienzek, Franziska | VHS | VHS Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 | |
Willrich, Irmtraud | ASB | ASB Mitglied | Mitglied | 29.03.2017 | | von 29.03.2017 | |
Ünal, Zorlu | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.12.2017 | von 16.07.2014 bis 31.12.2017 | |
Schriftführung |
Gulic, Renate | | Schriftführung | Schriftführung | | 31.12.2015 | bis 31.12.2015 | |
Schlotz, Judith | | Schriftführung | Schriftführung | 01.01.2016 | | von 01.01.2016 | |