Mitglieder |
Ausschuss für Umwelt, Grün, Gesundheit und Landwirtschaft | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 10.02.2010 | bis 10.02.2010 |
Aufsichtsrat der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Klimaschutzbeirat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 17.04.2013 | von 26.08.2009 bis 17.04.2013 |
Psychiatriebeirat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 17.04.2013 | von 26.08.2009 bis 17.04.2013 |
Verwaltungsrat des Wirtschaftsbetriebes Mainz - AöR | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Werkausschuss Stadtreinigung Mainz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Aufsichtsrat der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.06.2012 | | von 13.06.2012 |
Haupt- und Personalausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.06.2012 | | von 18.06.2012 |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.04.2013 | | von 18.04.2013 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Ortsbeiratsmitglieder |
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.08.2012 | bis 30.08.2012 |