Mitglieder |
Park- und Verkehrsausschuss | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 23.03.2010 | von 26.08.2009 bis 23.03.2010 |
Sportausschuss | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Arbeitsgruppe Jugendhilfe und Schule des Jugendhilfeausschusses | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 08.03.2012 | von 24.03.2010 bis 08.03.2012 |
Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung des Jugendhilfeausschusses | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | | von 24.03.2010 |
Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | | von 24.03.2010 |
Beirat Job-Center Mainz | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 15.06.2011 | | von 15.06.2011 |
Sozialausschuss | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 15.06.2011 | | von 15.06.2011 |
beratende Mitglieder |
Zweckverband RNN (Verbandsversammlung) | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Stellvertretung |
Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 23.03.2010 | von 26.08.2009 bis 23.03.2010 |
Ortsbeiratsmitglieder |
Ortsbeirat Mainz-Weisenau | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |