Vorsitz |
Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Münchfeld | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz Ortsbeiräte | Vorsitz Ortsbeiräte | 14.08.2019 | | von 14.08.2019 |
Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Münchfeld | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz Ortsbeiräte | Vorsitz Ortsbeiräte | 14.08.2019 | 30.06.2024 | von 14.08.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Ausschuss für Umwelt, Grün und Energie | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 |
Psychiatriebeirat | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 18.12.2020 | 30.06.2024 | von 18.12.2020 bis 30.06.2024 |
Zweckverband Rheinhessen-Sparkasse | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 |
Haupt- und Personalausschuss | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Ausschuss für Umwelt, Grün und Energie | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
Schulträgerausschuss | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 |
Ortsbeiratsmitglieder |
Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Münchfeld | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 14.08.2019 | von 01.06.2019 bis 14.08.2019 |