Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||||
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.04.2013 | 23.09.2013 | von 18.04.2013 bis 23.09.2013 | Kinzelbach, Martin | SPD | Kinzelbach, Martin SPD |
Müller, Marco | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | Jung, Franz | CDU | Jung, Franz CDU | |
Pohl, Dr. Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | Becker, Dr. Johanna | SPD | Becker, Dr. Johanna SPD |
Rösch, Matthias | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 06.02.2013 | von 26.08.2009 bis 06.02.2013 | Heinisch, MdL, Gunther | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Heinisch, MdL, Gunther BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Schäfer, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | Flegel, Sabine | CDU | Flegel, Sabine CDU |
Jung, Wilfried | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Kinzelbach, Martin | SPD | Kinzelbach, Martin SPD | |
Kützing, Dr. Lars | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Trautmann, Klaus | SPD | Trautmann, Klaus SPD | |
Rößner, MdB, Tabea | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Helm-Becker, Ansgar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | Helm-Becker, Ansgar BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | |
Solbach, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | Nauth, Klaus | CDU | Nauth, Klaus CDU |