Mitglieder |
Enders, Lara Melissa | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.05.2018 | 31.05.2019 | von 09.05.2018 bis 31.05.2019 | | Hafner, Klaus | CDU | Hafner, Klaus CDU |
Jaensch, Ruth | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 | | Heinisch, Gunther | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | Heinisch, Gunther BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN |
Lauzi, Myriam | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | | Klomann, Johannes | SPD | Klomann, Johannes SPD |
Leidecker, Felix | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 06.04.2018 | von 16.07.2014 bis 06.04.2018 | | Hafner, Klaus | CDU | Hafner, Klaus CDU |
Merkator, Kurt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.12.2007 | 30.06.2017 | von 06.12.2007 bis 30.06.2017 | | Sitte, Christopher | FDP | Sitte, Christopher FDP |
Mosavy, David | AfD/FW | AfD/FW Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 03.12.2014 | von 16.07.2014 bis 03.12.2014 | | Müller, Justin | FW-G | Müller, Justin FW-G |
Jaensch, Ruth | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 | | Keck, Stefan | | Keck, Stefan |
Mahn, Oliver J. | | Mitglied | Mitglied | 08.12.2010 | 16.07.2014 | von 08.12.2010 bis 16.07.2014 | | Langer, Stephanie | | Langer, Stephanie |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Panschar, Frank | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 23.04.2008 | 31.05.2019 | von 23.04.2008 bis 31.05.2019 | | Göbig-Fricke, Gaby | DRK KV MZ-Bingen | Göbig-Fricke, Gaby DRK KV MZ-Bingen |
Plum-Burns, Sophia | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.07.2014 | 18.12.2018 | von 16.07.2014 bis 18.12.2018 | | Langer, Stephanie | | Langer, Stephanie |
beratende Mitglieder |
Demir, Belkiz | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | | Nemazi-Lofink, Peimaneh | Viva | Nemazi-Lofink, Peimaneh Viva |
Genßler, Pfarrerin Elke | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 23.09.2009 | 31.05.2019 | von 23.09.2009 bis 31.05.2019 | | Schott, Helmut | | Schott, Helmut |
Genßler, Pfarrerin Elke | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | | Schott, Helmut | | Schott, Helmut |
Grüll, Katharina | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.12.2013 | 16.07.2014 | von 04.12.2013 bis 16.07.2014 | | Budde, Fabian | Stadtschülervertretung | Budde, Fabian Stadtschülervertretung |
Krück-Weißmüller, Michael | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 03.11.2010 | 30.06.2024 | von 03.11.2010 bis 30.06.2024 | | Schwartz, Heiner | | Schwartz, Heiner |
Kuroszczyk, Janusz | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | | Gurvici, Inessa | | Gurvici, Inessa |
Piel, Viktor | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 | | Hau, Annika | | Hau, Annika |
Saßenberg, Kersten | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | | Gebhard, Ina | | Gebhard, Ina |
Schindler-Siegreich, Stella | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.07.2014 | 30.06.2017 | von 16.07.2014 bis 30.06.2017 | | Fuhrer, Eleonora | | Fuhrer, Eleonora |
Weickart, Eva | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 29.11.2023 | bis 29.11.2023 | | Ellrich, Christine | | Ellrich, Christine |
Wörsdörfer, Johannes | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 05.11.2008 | 31.05.2019 | von 05.11.2008 bis 31.05.2019 | | Schneider, Klaus-Jürgen | | Schneider, Klaus-Jürgen |
Stimmberechtigte Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | | Rast, Sabine | SPD | Rast, Sabine SPD |
Braun, Claudia | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | | Rohen, André | | Rohen, André |
Bub, Kerstin | FDP | FDP stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | | Willius-Senzer, MdL, Cornelia | FDP | Willius-Senzer, MdL, Cornelia FDP |
Frank-Mantowski, Gabi | SPD | SPD stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | | Kinzelbach, Martin | SPD | Kinzelbach, Martin SPD |
Stadler, Jürgen | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 18.08.2008 | bis 18.08.2008 | | Weling, Erik | DIE REPUBLIKANER | Weling, Erik DIE REPUBLIKANER |
Wilmer, Erwin | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 16.04.2008 | bis 16.04.2008 | | Göbig-Fricke, Gaby | DRK KV MZ-Bingen | Göbig-Fricke, Gaby DRK KV MZ-Bingen |