Vorsitz |
Ebling, Michael | | Vorsitz | Vorsitz | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Mitglieder |
Appel, Stephan | FW-G | FW-G Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 15.07.2015 | von 16.07.2014 bis 15.07.2015 |
Goldenbaum, Cornelia | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Gotthardt-Brauer, Nicole | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 05.09.2016 | von 16.07.2014 bis 05.09.2016 |
Heinisch, Gunther | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 08.02.2017 | 23.07.2017 | von 08.02.2017 bis 23.07.2017 |
Heinisch, Gunther | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.07.2017 | | von 24.07.2017 |
Kracht, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Littig, Dr. Sabine | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.10.2016 | 01.02.2017 | von 05.10.2016 bis 01.02.2017 |
Mangold, Martina | AfD-Stadtratsfraktion | AfD-Stadtratsfraktion Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 04.05.2017 | von 15.07.2015 bis 04.05.2017 |
Mehler, Kurt | FW-G | FW-G Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | | von 15.07.2015 |
Pietsch, Prof. Dr. Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Schmidt, Annkathrin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Wolf-Rammensee, Dagmar | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |