Vorsitz |
Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 15.06.2011 | 17.05.2021 | von 15.06.2011 bis 17.05.2021 | |
Reichel, Wolfgang | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 17.05.2011 | von 10.02.2010 bis 17.05.2011 | |
Steinkrüger, Janina | | Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2021 | 30.06.2024 | von 01.09.2021 bis 30.06.2024 | |
Mitglieder |
Bauer-Bertram, Natascha | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 | |
Bednarz, Beatrice | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Berndroth, Claus | FW-G | FW-G Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 16.12.2014 | von 16.07.2014 bis 16.12.2014 | |
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.04.2013 | 23.09.2013 | von 17.04.2013 bis 23.09.2013 | |
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.09.2013 | 20.07.2020 | von 24.09.2013 bis 20.07.2020 | |
Blume, Caroline | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.06.2016 | 04.10.2016 | von 16.06.2016 bis 04.10.2016 | |
Braum, Barka | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 18.12.2020 | 30.06.2024 | von 18.12.2020 bis 30.06.2024 | |
Dietz, David | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 31.05.2014 | von 10.02.2010 bis 31.05.2014 | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2017 | 31.05.2019 | von 28.06.2017 bis 31.05.2019 | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.09.2020 | 17.05.2023 | von 23.09.2020 bis 17.05.2023 | |
Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Dorn, Xander | Piraten | Piraten Mitglied | Mitglied | 03.02.2016 | 11.03.2016 | von 03.02.2016 bis 11.03.2016 | |
Dorn, Xander | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 12.03.2016 | 31.05.2019 | von 12.03.2016 bis 31.05.2019 | |
Egler, Nora | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Ehmann, MdL, Fabian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 30.06.2024 | von 25.09.2019 bis 30.06.2024 | |
Gröninger, Markus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 31.05.2014 | von 10.02.2010 bis 31.05.2014 | |
Heitzmann, Christian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 01.10.2014 | von 16.07.2014 bis 01.10.2014 | |
Held, Thorsten | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 18.05.2015 | von 16.07.2014 bis 18.05.2015 | |
Hessedenz, Maike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Holle, Ludwig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.03.2024 | 30.06.2024 | von 06.03.2024 bis 30.06.2024 | |
Kern, Fabian | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 13.11.2022 | von 28.08.2019 bis 13.11.2022 | |
Klee, Dr. Wolfgang | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Koppius, Walter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 16.03.2016 | von 16.07.2014 bis 16.03.2016 | |
Kuessner, Antje | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 21.09.2016 | von 16.07.2014 bis 21.09.2016 | |
Kühle, Marcel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Lange, Thorsten | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.10.2016 | 31.05.2019 | von 05.10.2016 bis 31.05.2019 | |
Lossen-Geißler, Dr. Eleonore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Lossen-Geißler, Dr. Eleonore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Mauerer, Carmen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 18.12.2020 | von 28.08.2019 bis 18.12.2020 | |
Müller, Dr. Mario | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.10.2014 | 31.05.2019 | von 01.10.2014 bis 31.05.2019 | |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Odenweller, Anette | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Ott, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Pietsch, Prof. Dr. Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 31.05.2019 | von 10.02.2010 bis 31.05.2019 | |
Pohl, Dr. Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 31.05.2014 | von 10.02.2010 bis 31.05.2014 | |
Pohl, Dr. Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 28.06.2017 | von 16.07.2014 bis 28.06.2017 | |
Rehn, Werner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.03.2016 | 31.05.2019 | von 16.03.2016 bis 31.05.2019 | |
Reichel, Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Riffel, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2022 | 30.06.2024 | von 21.09.2022 bis 30.06.2024 | |
Riffel, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Sauer, Christin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 | |
Sauer, Christin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Schmitt, Uta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Schmitt, Uta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 31.08.2022 | von 25.09.2019 bis 31.08.2022 | |
Schwarzrock, Sarah | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 03.02.2016 | von 15.07.2015 bis 03.02.2016 | |
Schüler, Armin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Schäfer, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 31.05.2014 | von 10.02.2010 bis 31.05.2014 | |
Schäfer, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.12.2014 | 15.07.2015 | von 16.12.2014 bis 15.07.2015 | |
Schäfer, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2015 | 31.05.2019 | von 30.09.2015 bis 31.05.2019 | |
Schönig, Hannsgeorg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 30.09.2015 | von 15.07.2015 bis 30.09.2015 | |
Sell, Milan | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 15.06.2011 | 15.05.2016 | von 15.06.2011 bis 15.05.2016 | |
Solbach, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 04.03.2024 | von 16.07.2014 bis 04.03.2024 | |
Wellstein, Ute | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.10.2016 | 31.05.2019 | von 05.10.2016 bis 31.05.2019 | |
Eder, Katrin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 15.06.2011 | von 24.03.2010 bis 15.06.2011 | |
Rösch, Matthias | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 23.03.2010 | von 10.02.2010 bis 23.03.2010 | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Feller, Ulrike | AfD | AfD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Laforcade, Gerardo Unger | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Ludewig, Hans-Helmut | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Lukas, Jutta | CDU | CDU Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Moseler, Dorothea | ÖDP | ÖDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 22.06.2023 | 22.06.2023 | von 22.06.2023 bis 22.06.2023 | stellvertretend für Hernn Dr. Schenk | stellvertretend für Hernn Dr. Schenk |
Riempp, Dr. Eva | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 | |
Schenk, Dr. Peter | ÖDP | ÖDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 | |
Stahlheber, Veith | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Vollmer, Doris | VOLT | VOLT Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Stellvertretung |
Aust, Maria | FW-G | FW-G stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 15.07.2015 | von 01.07.2014 bis 15.07.2015 | |
Laute, Dominik | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2021 | 23.06.2021 | von 23.06.2021 bis 23.06.2021 | (Stellvertretung für Herrn Laufer) | (Stellvertretung für Herrn Laufer) |
Wanner, Dr. Susanne | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2011 | 30.11.2012 | von 10.11.2011 bis 30.11.2012 | |
Schriftführung |
Berwian, Katja | | Schriftführung | Schriftführung | 27.08.2012 | 31.05.2019 | von 27.08.2012 bis 31.05.2019 | |
Fröder, Andreas | | Schriftführung | Schriftführung | 10.02.2010 | 27.08.2012 | von 10.02.2010 bis 27.08.2012 | |
Neiser, Witali | | Schriftführung | Schriftführung | 29.06.2015 | 11.10.2022 | von 29.06.2015 bis 11.10.2022 | |
Pfänder, Malin | | Schriftführung | Schriftführung | 01.12.2022 | 30.06.2024 | von 01.12.2022 bis 30.06.2024 | |