Mitglieder |
Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 06.02.2013 | von 26.08.2009 bis 06.02.2013 |
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 06.02.2013 | bis 06.02.2013 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 |
Stellvertretung |
Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2010 | 06.02.2013 | von 01.07.2010 bis 06.02.2013 |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Ortsbeirat Mainz-Gonsenheim | CDU | CDU beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 |
Mitglieder |
Nachbarschaftsausschuss der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 02.11.2011 | von 26.08.2009 bis 02.11.2011 |
Bau- und Sanierungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 06.02.2013 | von 26.08.2009 bis 06.02.2013 |
Aufsichtsrat der TechnologieZentrum Mainz GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Aufsichtsrat der mainzplus CITYMARKETING GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |