Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Schulträgerausschuss | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 11.09.2013 | 31.05.2014 | von 11.09.2013 bis 31.05.2014 | |
Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen | ||||||
Schulträgerausschuss | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |