Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | 03.07.2007 | 19.01.2012 | von 03.07.2007 bis 19.01.2012 | |
Mitglieder | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | 20.01.2012 | 16.07.2014 | von 20.01.2012 bis 16.07.2014 |