Vorsitz |
Grosse, Marianne | | Vorsitz | Vorsitz | | | | |
Mitglieder |
Behringer, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.03.2023 | von 28.08.2019 bis 30.03.2023 | |
Boos-Waidosch, Marita | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Conrad, Dr. Franziska | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 29.07.2020 | bis 29.07.2020 | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.07.2020 | | von 30.07.2020 | |
Enders, Lara Melissa | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 | |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 | |
Fräßle, Alexander | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 17.02.2021 | von 28.08.2019 bis 17.02.2021 | |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Grabert, Frank | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 | |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
Klomann, Johannes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.11.2021 | | von 24.11.2021 | |
Köhler-Langes, Dr. Florian | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
König, Jonas Luca | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 | |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 09.02.2021 | bis 09.02.2021 | |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.02.2021 | 24.03.2021 | von 09.02.2021 bis 24.03.2021 | |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 24.11.2021 | von 28.08.2019 bis 24.11.2021 | |
Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.11.2022 | bis 30.11.2022 | |
Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Strokowsky, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 01.06.2022 | von 28.08.2019 bis 01.06.2022 | |
Zimmer, Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Klann, Thomas | FDP | FDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.06.2022 | | von 01.06.2022 | |
Pannhorst, Ingrid | ÖDP | ÖDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Stellvertretung |
Armas, Jonathan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.09.2023 | | von 19.09.2023 | |
Heerschoop, Sacha | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | |
Kobuß, Florian | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2021 | 12.11.2021 | von 10.11.2021 bis 12.11.2021 | Stellvertreung für Herrn Malcherek | Stellvertreung für Herrn Malcherek |
Stengele, Boris | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | |
Werner, Britta | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.02.2024 | 28.02.2024 | von 27.02.2024 bis 28.02.2024 | Vertretung für Dr. Florian Köhler-Langes | Vertretung für Dr. Florian Köhler-Langes |
Schriftführung |
Obermahr, Florian | | Schriftführung | Schriftführung | | | | |