Vorsitz |
Hand, Christoph | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Vorsitz Ortsbeiräte | Vorsitz Ortsbeiräte | 12.08.2019 | | von 12.08.2019 |
Klomann, Johannes | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 |
Ortsbeiratsmitglieder |
Aubel, Siegfried | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | | |
Becker, Dr. Martin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
Bender, Janina | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 25.01.2023 | bis 25.01.2023 |
Clauss, Astrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 06.04.2022 | bis 06.04.2022 |
Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 24.01.2022 | bis 24.01.2022 |
Hampel, Michael | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Hand, Christoph | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 |
Klein, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.04.2022 | | von 15.04.2022 |
Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Leussler, Peter | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | | |
Ludy, Ulrike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2022 | | von 23.11.2022 |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
Mauerer, Carmen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 |
Milke, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.02.2022 | | von 01.02.2022 |
Müller, Catrin | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 |
Neef, Marco | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Neher, Daiana | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 06.07.2019 | | von 06.07.2019 |
Oldenstein, Carolin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.09.2019 | 18.11.2022 | von 18.09.2019 bis 18.11.2022 |
Weber, Peter Johannes | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 14.03.2023 | | von 14.03.2023 |
Wörsdörfer, Dr. Clara | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Avemarie-Scharmann, Tim | Volt | Volt Mitglied | Mitglied | | 16.12.2019 | bis 16.12.2019 |
Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.01.2022 | | von 25.01.2022 |
Klomann, Johannes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.09.2019 | | von 10.09.2019 |
Kuster, Arne | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | | |
Kühle, Marcel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | 21.04.2021 | bis 21.04.2021 |
Rohe, Torsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2022 | 31.07.2023 | von 21.09.2022 bis 31.07.2023 |
Sayer, Leonie | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | 31.03.2020 | bis 31.03.2020 |
Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Schriftführung |
Kuhr, Oliver | | Schriftführung | Schriftführung | 15.04.2021 | | von 15.04.2021 |
Zwilling, Katrin | | Schriftführung | Schriftführung | | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 |