Vorsitz |
Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 15.06.2011 | | von 15.06.2011 |
Reichel, Wolfgang | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 17.05.2011 | von 10.02.2010 bis 17.05.2011 |
Mitglieder |
Beck, Günter | | Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | | von 10.02.2010 |
Becker, Dr. Johanna | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2010 | | von 03.11.2010 |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Helm-Becker, Ansgar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Kinzelbach, Martin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 12.06.2012 | von 26.08.2009 bis 12.06.2012 |
Koppius, Walter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Sucher, Oliver | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.06.2012 | | von 13.06.2012 |
Wenderoth, Gerhard | FW | FW Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 03.11.2010 | von 26.08.2009 bis 03.11.2010 |