Vorsitz |
Grosse, Marianne | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | | von 10.02.2010 |
Mitglieder |
Breuer, Wilfried | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER Mitglied | Mitglied | 05.09.2012 | | von 05.09.2012 |
Eckhardt, Dr. Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.02.2013 | | von 06.02.2013 |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Klomann, Nico | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | | von 24.03.2010 |
Kützing, Dr. Lars | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Moseler, Dr. Claudius | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.02.2013 | | von 06.02.2013 |
Rösch, Matthias | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Strokowsky, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 31.08.2011 | | von 31.08.2011 |
Strutz, Harald | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2011 | | von 02.11.2011 |
Walter-Bornmann, Gerhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Eder, Katrin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 23.03.2010 | von 26.08.2009 bis 23.03.2010 |
Hölzl, Gudrun | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 02.11.2011 | von 26.08.2009 bis 02.11.2011 |
Steinbrech, Ronald | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.08.2011 | von 26.08.2009 bis 31.08.2011 |
Stenner, Dr. Dieter | Mainzer Bürgerfraktion | Mainzer Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 31.08.2011 | 30.08.2012 | von 31.08.2011 bis 30.08.2012 |
Stenner, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 06.02.2013 | von 26.08.2009 bis 06.02.2013 |
Strutz, Harald | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.08.2011 | von 26.08.2009 bis 31.08.2011 |
Stellvertretung |
Goschke, Maren | ÖDP | ÖDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2012 | | von 01.05.2012 |
Inahkamen, Verena | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2009 | 02.11.2011 | von 01.08.2009 bis 02.11.2011 |
Sachs, Karin | BÜRGERBEWEGUNG PRO MAINZ | BÜRGERBEWEGUNG PRO MAINZ stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.04.2013 | | von 11.04.2013 |
Schykowski, Martin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2013 | | von 01.09.2013 |
Schriftführung |
Kleindienst, Jürgen | | Schriftführung | Schriftführung | | | |