Vorsitz |
Marg, Dr. Niels | | Vorsitz | Vorsitz | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
1. stellvertretender Vorsitz |
Müller, Dr. Kay-Maria | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 05.11.2008 | 31.05.2019 | von 05.11.2008 bis 31.05.2019 |
Müller, Dr. Kay-Maria | | stellvertretender Vorsitz | stellvertretender Vorsitz | 31.07.2019 | 30.06.2024 | von 31.07.2019 bis 30.06.2024 |
2. stellvertretender Vorsitz |
Koch, Holger | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 13.04.2011 | 19.12.2018 | von 13.04.2011 bis 19.12.2018 |
Mitglieder |
Beyer, Francesca | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Deibele, Josef | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 13.06.2013 | 01.10.2014 | von 13.06.2013 bis 01.10.2014 |
Erlhof, Dr. Claudia | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Erlhof, Dr. Claudia | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 30.11.2022 | von 28.04.2021 bis 30.11.2022 |
Faber, Matthias | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 13.11.2009 | 31.05.2014 | von 13.11.2009 bis 31.05.2014 |
Faber, Matthias | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Gandelheidt, Tabea | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 30.11.2022 | 30.06.2024 | von 30.11.2022 bis 30.06.2024 |
Gusek, Jörg | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 11.10.2023 | 30.06.2024 | von 11.10.2023 bis 30.06.2024 |
Hauer, Heidi | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 01.10.2014 | 31.05.2019 | von 01.10.2014 bis 31.05.2019 |
Hingst, Waltraud | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 23.11.2016 | 31.05.2019 | von 23.11.2016 bis 31.05.2019 |
Jahn, Rahel-Katharina | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 01.12.2015 | von 16.07.2014 bis 01.12.2015 |
Janson, Marc Philipp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Kracht, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Lensch, Dr. Eckart | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Lensch, Dr. Eckart | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2017 | 30.06.2024 | von 01.07.2017 bis 30.06.2024 |
Lossen-Geißler, Dr. Eleonore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Merkator, Kurt | SPD | SPD Verwaltung | Verwaltung | 01.07.2009 | 30.06.2017 | von 01.07.2009 bis 30.06.2017 |
Merz, Eric | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 11.10.2023 | von 28.08.2019 bis 11.10.2023 |
Meyer, Dr. Wiltrud | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 12.06.2013 | von 26.08.2009 bis 12.06.2013 |
Moerchel, Dr. Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Sauer, Christin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Schäfer, Ilona | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 03.02.2016 | 31.10.2016 | von 03.02.2016 bis 31.10.2016 |
Stegner, Sascha | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 24.03.2021 | von 28.08.2019 bis 24.03.2021 |
Voßkühler, Karl | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 13.11.2009 | 31.05.2014 | von 13.11.2009 bis 31.05.2014 |
Waubert de Puiseau, Rosemi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Wellstein, Ute | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Weusmann, Dr. Jens | FW-G | FW-G Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Winands, Nina | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 28.04.2021 | von 28.08.2019 bis 28.04.2021 |
Wolf-Rammensee, Dagmar | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | 30.06.2024 | von 24.03.2021 bis 30.06.2024 |
Davis, Viktoria | | Mitglied | Mitglied | 13.11.2009 | 31.05.2014 | von 13.11.2009 bis 31.05.2014 |
Heinrich, Jörg | | Mitglied | Mitglied | 09.05.2012 | 31.05.2014 | von 09.05.2012 bis 31.05.2014 |
Trapp-Heinz, Henrike | | Mitglied | Mitglied | | 15.10.2013 | bis 15.10.2013 |
Rohrer, Gisela | | Mitglied | Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Moers, H.-R. | | Mitglied | Mitglied | | 21.03.2012 | bis 21.03.2012 |
Guth, Dr. Wolfgang | | Mitglied | Mitglied | | 31.12.2012 | bis 31.12.2012 |
Heinrich, Birgit | | Mitglied | Mitglied | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 |
Storck, Joachim | | Mitglied | Mitglied | | 31.08.2011 | bis 31.08.2011 |
Rasch, Peter | | Mitglied | Mitglied | | 13.04.2011 | bis 13.04.2011 |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Faber, Matthias | parteilos | parteilos Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 15.07.2015 | 31.05.2019 | von 15.07.2015 bis 31.05.2019 |
beratende Mitglieder |
Ebert, Eurike | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.02.2023 | 30.06.2024 | von 01.02.2023 bis 30.06.2024 |
Sperb, Philipp | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 29.11.2023 | 30.06.2024 | von 29.11.2023 bis 30.06.2024 |
Vogel, Günter | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 20.01.2010 | 03.03.2011 | von 20.01.2010 bis 03.03.2011 |
Hanel, Karin | LASJV | LASJV beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 18.11.2020 | 30.06.2024 | von 18.11.2020 bis 30.06.2024 |
Hensel, Claus | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.01.2012 | 30.06.2024 | von 04.01.2012 bis 30.06.2024 |
Jacobs, Robert | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 03.06.2020 | 30.06.2024 | von 03.06.2020 bis 30.06.2024 |
Kahl, Martina | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.12.2014 | 31.05.2019 | von 16.12.2014 bis 31.05.2019 |
Merschky, Axel | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 09.05.2012 | 01.10.2020 | von 09.05.2012 bis 01.10.2020 |
Quick, Bernd | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 11.12.2018 | 30.06.2024 | von 11.12.2018 bis 30.06.2024 |
Schroers, Dr. Artur | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 13.02.2019 | 29.11.2023 | von 13.02.2019 bis 29.11.2023 |
Schwaben, Dr. Julia | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.07.2009 | 30.06.2024 | von 01.07.2009 bis 30.06.2024 |
Schweizer, Johannes | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 25.09.2019 | 01.02.2023 | von 25.09.2019 bis 01.02.2023 |
Wilhelm, Thomas | 51-Amt für Jugend und Familie | 51-Amt für Jugend und Familie beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.07.2014 | 13.02.2019 | von 16.07.2014 bis 13.02.2019 |
Zindorf, Hans-Wilfried | SPD | SPD beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 29.04.2024 | bis 29.04.2024 |
Ehses, Hans Peter | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 20.07.2009 | 30.04.2012 | von 20.07.2009 bis 30.04.2012 |
Stellvertretung |
Neuhaus, Günther | | Verwaltung | Verwaltung | | 10.02.2010 | bis 10.02.2010 |
Bacher, Ursula | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2010 | 31.05.2014 | von 03.11.2010 bis 31.05.2014 |
Ebner, Gabriele | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 20.07.2009 | 31.05.2014 | von 20.07.2009 bis 31.05.2014 |
Gomille, Lara | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.04.2011 | 31.05.2014 | von 20.04.2011 bis 31.05.2014 |
Hipp, Heike | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.11.2009 | 28.05.2010 | von 13.11.2009 bis 28.05.2010 |
Jessen, Prof. em. Dr. Jens | BÜRGERBEWEGUNG PRO MAINZ | BÜRGERBEWEGUNG PRO MAINZ stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.11.2009 | 31.05.2014 | von 13.11.2009 bis 31.05.2014 |
Kellermann, Sabine | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Meyer, Dr. Wiltrud | ÖDP | ÖDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.06.2013 | 31.05.2014 | von 13.06.2013 bis 31.05.2014 |
Pohl, Eva | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2010 | 31.05.2014 | von 03.11.2010 bis 31.05.2014 |
Rasch, Peter | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.04.2011 | 31.05.2014 | von 13.04.2011 bis 31.05.2014 |
Stephan, Gabriele | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Werner, Christel | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.07.2009 | 30.10.2013 | von 21.07.2009 bis 30.10.2013 |
Grassmann, Helmut | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Kießling, Manfred | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Lemke-Sentz, H. | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 |
Sirrenberg, Johanna | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 27.12.2012 | bis 27.12.2012 |
Gather, Dr. Wolfgang | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Benkheuser, Dieter | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 |
Weirich, Dr. H.-H. | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Dehren, Susanne | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 24.09.2010 | bis 24.09.2010 |
Brück, Margit | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Diefenbach, Barbara | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Rikl, Martina | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.07.2009 | 31.05.2014 | von 21.07.2009 bis 31.05.2014 |
Mann, Dr. Klaus | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Stay, Petra | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Grub, Michael | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Eckert, Helmut | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.07.2009 | 30.04.2012 | von 21.07.2009 bis 30.04.2012 |
Kallenborn, Patrick | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Wellershaus, Erika | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 24.09.2010 | bis 24.09.2010 |
Langhans, Karin | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 13.04.2011 | bis 13.04.2011 |
Stimmberechtigte Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Faber, Dr. Christiane | MDK | MDK stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 06.04.2022 | 30.06.2024 | von 06.04.2022 bis 30.06.2024 |
Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen |
Abel, Thomas | Sozialdienst Metzger | Sozialdienst Metzger stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 15.05.2024 | 30.06.2024 | von 15.05.2024 bis 30.06.2024 |
Berg, Dr. Gundolf | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |
Bierbrauer, Dr. Jürgen | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 21.07.2009 | 24.03.2022 | von 21.07.2009 bis 24.03.2022 |
Boos-Waidosch, Marita | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 11.12.2018 | bis 11.12.2018 |
Borgmann-Schäfer, Gisela | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 06.02.2013 | 24.11.2016 | von 06.02.2013 bis 24.11.2016 |
Braner, Hiltrud | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 14.02.2019 | bis 14.02.2019 |
Brockhaus-Dumke, Dr. Anke | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 06.02.2013 | 13.02.2019 | von 06.02.2013 bis 13.02.2019 |
Carlé, Jeanette | DRK | DRK stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.01.2022 | 30.06.2024 | von 01.01.2022 bis 30.06.2024 |
Delmo, Dr. Cynthia | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Diefenbach, Kerstin | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Diezinger, Martina | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 12.10.2016 | bis 12.10.2016 |
Erlenbach, Michael | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 14.03.2018 | 30.06.2024 | von 14.03.2018 bis 30.06.2024 |
Ginter, Doris | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 21.07.2009 | 30.06.2024 | von 21.07.2009 bis 30.06.2024 |
Greis, Jörg | GPE | GPE stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 20.05.2015 | 30.06.2024 | von 20.05.2015 bis 30.06.2024 |
Grötsch, Klaus-Dieter | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 31.07.2019 | bis 31.07.2019 |
Göbig-Fricke, Gaby | DRK KV MZ-Bingen | DRK KV MZ-Bingen stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Harste, Henning | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.06.2022 | 30.06.2024 | von 01.06.2022 bis 30.06.2024 |
Hensler, Silke | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 28.04.2021 | 30.06.2024 | von 28.04.2021 bis 30.06.2024 |
Huss, Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Michael | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Jacobs, Robert | Netz G | Netz G stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 13.06.2018 | 30.04.2020 | von 13.06.2018 bis 30.04.2020 |
Jaensch, Ruth | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 28.04.2021 | bis 28.04.2021 |
Keller, Jutta | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 28.08.2019 | 31.05.2022 | von 28.08.2019 bis 31.05.2022 |
Kilian, Steffen | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Klotzki, Ulla | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 13.02.2019 | 30.06.2024 | von 13.02.2019 bis 30.06.2024 |
Krämer, Margareta | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 17.05.2023 | 30.06.2024 | von 17.05.2023 bis 30.06.2024 |
Lieb, Prof. Dr. Klaus | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Menger-Moghimi, Gabriele | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.10.2014 | 10.09.2015 | von 01.10.2014 bis 10.09.2015 |
Menz, Isabel | DRV-Bund - Abt. Rehabilitation | DRV-Bund - Abt. Rehabilitation stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 28.03.2012 | 30.06.2024 | von 28.03.2012 bis 30.06.2024 |
Metzger, Hannelore | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 15.05.2024 | bis 15.05.2024 |
Pflüger-Reifenberger, Elisabeth | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 28.08.2014 | bis 28.08.2014 |
Philipp, Kurt | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 18.12.2018 | bis 18.12.2018 |
Pohl, Eva | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 30.09.2015 | 30.06.2024 | von 30.09.2015 bis 30.06.2024 |
Rossbach, Dr. Wolfgang | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.10.2014 | 30.06.2024 | von 01.10.2014 bis 30.06.2024 |
Rustige, Claudia | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 31.08.2011 | 31.12.2014 | von 31.08.2011 bis 31.12.2014 |
Schilling, Bernhard | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 05.02.2018 | bis 05.02.2018 |
Schmich-Gehbauer, Gaby | IFD | IFD stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 23.11.2016 | 30.06.2024 | von 23.11.2016 bis 30.06.2024 |
Seckler-Classen, Monja | Ev. Diakoniezentrum ZOAR | Ev. Diakoniezentrum ZOAR stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 13.02.2019 | 30.06.2024 | von 13.02.2019 bis 30.06.2024 |
Stegner, Naomi | Netz G | Netz G stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 03.06.2020 | 30.06.2024 | von 03.06.2020 bis 30.06.2024 |
Steitz, Georg | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
Werner, Christel | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 30.10.2013 | 31.05.2019 | von 30.10.2013 bis 31.05.2019 |
Zindorf, Monika | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | | 17.05.2023 | bis 17.05.2023 |
Schriftführung |
Hammerschmidt, Silvia | | Schriftführung | Schriftführung | 01.12.2016 | 31.10.2017 | von 01.12.2016 bis 31.10.2017 |
Häring, Sati | | Schriftführung | Schriftführung | 27.02.2019 | 31.08.2019 | von 27.02.2019 bis 31.08.2019 |
Lang, Svenja | | Schriftführung | Schriftführung | 01.09.2019 | 30.06.2024 | von 01.09.2019 bis 30.06.2024 |
Odenwald, Jessica | | Schriftführung | Schriftführung | | 30.11.2016 | bis 30.11.2016 |