Vorsitz |
Grosse, Marianne | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 | |
Mitglieder |
Behringer, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.03.2023 | von 28.08.2019 bis 30.03.2023 | |
Berndroth, Claus | FW-G | FW-G Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Breuer, Wilfried | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER Mitglied | Mitglied | 05.09.2012 | 31.05.2014 | von 05.09.2012 bis 31.05.2014 | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2017 | 13.01.2017 | von 28.06.2017 bis 13.01.2017 | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 29.07.2020 | von 01.06.2019 bis 29.07.2020 | |
Dorn, Xander | Piraten | Piraten Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 11.03.2016 | von 03.12.2014 bis 11.03.2016 | |
Dorn, Xander | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 12.03.2016 | 12.09.2018 | von 12.03.2016 bis 12.09.2018 | |
Eckhardt, Dr. Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2019 | von 26.08.2009 bis 31.05.2019 | |
Egler, Nora | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Enders, Lara Melissa | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.11.2022 | 30.06.2024 | von 30.11.2022 bis 30.06.2024 | |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.05.2023 | 30.06.2024 | von 17.05.2023 bis 30.06.2024 | |
Fräßle, Alexander | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 17.02.2021 | von 28.08.2019 bis 17.02.2021 | |
Grabert, Frank | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | 30.06.2024 | von 24.03.2021 bis 30.06.2024 | |
Hafner, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Heitzmann, Christian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 01.10.2014 | von 16.07.2014 bis 01.10.2014 | |
Kinzelbach, Martin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.02.2015 | 28.06.2017 | von 11.02.2015 bis 28.06.2017 | |
Klomann, Nico | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 31.05.2014 | von 24.03.2010 bis 31.05.2014 | |
Kuessner, Antje | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 03.02.2016 | 21.09.2016 | von 03.02.2016 bis 21.09.2016 | |
Kützing, Dr. Lars | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 21.01.2015 | von 26.08.2009 bis 21.01.2015 | |
Köhler-Langes, Dr. Florian | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
König, Jonas Luca | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | 30.06.2024 | von 24.03.2021 bis 30.06.2024 | |
Lange, Thorsten | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Moseler, Dr. Claudius | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.02.2013 | 09.02.2021 | von 06.02.2013 bis 09.02.2021 | |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.02.2021 | 24.03.2021 | von 09.02.2021 bis 24.03.2021 | |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Orellana Mardones, Tupac Simon | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 02.12.2014 | von 16.07.2014 bis 02.12.2014 | |
Pfeifer, Ann Kristin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.10.2016 | 31.05.2019 | von 05.10.2016 bis 31.05.2019 | |
Rösch, Matthias | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 24.11.2021 | von 28.08.2019 bis 24.11.2021 | |
Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 30.11.2022 | von 01.06.2019 bis 30.11.2022 | |
Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Strokowsky, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 31.08.2011 | 31.05.2014 | von 31.08.2011 bis 31.05.2014 | |
Strokowsky, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 01.06.2022 | von 28.08.2019 bis 01.06.2022 | |
Strutz, Harald | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2011 | 16.12.2014 | von 02.11.2011 bis 16.12.2014 | |
Trautwein, Karin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 15.07.2015 | von 16.07.2014 bis 15.07.2015 | |
von Stuhr, Prof. Dr. Jürgen | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 17.05.2017 | von 15.07.2015 bis 17.05.2017 | |
von Stuhr, Prof. Dr. Jürgen | Mainzer Bürgerfraktion | Mainzer Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 09.05.2018 | 31.05.2019 | von 09.05.2018 bis 31.05.2019 | |
Walter-Bornmann, Gerhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
Wellstein, Ute | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Zimmer, Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Eder, Katrin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 23.03.2010 | von 26.08.2009 bis 23.03.2010 | |
Hölzl, Gudrun | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 02.11.2011 | von 26.08.2009 bis 02.11.2011 | |
Steinbrech, Ronald | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.08.2011 | von 26.08.2009 bis 31.08.2011 | |
Stenner, Dr. Dieter | Mainzer Bürgerfraktion | Mainzer Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 31.08.2011 | 30.08.2012 | von 31.08.2011 bis 30.08.2012 | |
Stenner, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 06.02.2013 | von 26.08.2009 bis 06.02.2013 | |
Strutz, Harald | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.08.2011 | von 26.08.2009 bis 31.08.2011 | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Aubel, Siegfried | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 12.09.2018 | 31.05.2019 | von 12.09.2018 bis 31.05.2019 | |
Matias, Michael | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 17.05.2017 | 30.04.2018 | von 17.05.2017 bis 30.04.2018 | |
Schykowski, Martin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.10.2014 | 03.02.2016 | von 01.10.2014 bis 03.02.2016 | |
Strokowsky, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.12.2014 | 31.05.2019 | von 16.12.2014 bis 31.05.2019 | |
Stellvertretung |
Armas, Jonathan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.09.2023 | 30.06.2024 | von 19.09.2023 bis 30.06.2024 | |
Goschke, Maren | ÖDP | ÖDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2012 | 31.05.2014 | von 01.05.2012 bis 31.05.2014 | |
Heerschoop, Sacha | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Inahkamen, Verena | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2009 | 02.11.2011 | von 01.08.2009 bis 02.11.2011 | |
Kobuß, Florian | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2021 | 12.11.2021 | von 10.11.2021 bis 12.11.2021 | Stellvertreung für Herrn Malcherek | Stellvertreung für Herrn Malcherek |
Sachs, Karin | BÜRGERBEWEGUNG PRO MAINZ | BÜRGERBEWEGUNG PRO MAINZ stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.04.2013 | 31.05.2014 | von 11.04.2013 bis 31.05.2014 | |
Schykowski, Martin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2013 | 31.05.2014 | von 01.09.2013 bis 31.05.2014 | |
Stengele, Boris | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Werner, Britta | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.02.2024 | 28.02.2024 | von 27.02.2024 bis 28.02.2024 | Vertretung für Dr. Florian Köhler-Langes | Vertretung für Dr. Florian Köhler-Langes |
Schriftführung |
Kleindienst, Jürgen | | Schriftführung | Schriftführung | 01.07.2009 | 31.08.2016 | von 01.07.2009 bis 31.08.2016 | |
Kleindienst, Jürgen | | Schriftführung | Schriftführung | 01.07.2018 | 31.12.2018 | von 01.07.2018 bis 31.12.2018 | |
Obermahr, Florian | | Schriftführung | Schriftführung | 01.01.2019 | 30.06.2024 | von 01.01.2019 bis 30.06.2024 | |
Wenner, Friederike | | Schriftführung | Schriftführung | 15.05.2017 | 30.06.2018 | von 15.05.2017 bis 30.06.2018 | |