Vorsitz |
Lensch, Dr. Eckart | | Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2017 | 30.06.2024 | von 01.07.2017 bis 30.06.2024 |
Merkator, Kurt | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2009 | 30.06.2017 | von 01.07.2009 bis 30.06.2017 |
Mitglieder |
Becker, Astrid | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 14.12.2011 | 31.05.2014 | von 14.12.2011 bis 31.05.2014 |
Boos-Waidosch, Marita | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Groden-Kranich, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
Hingst, Waltraud | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 17.06.2019 | von 03.12.2014 bis 17.06.2019 |
Kinzelbach, Martin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 |
Klomann, Johannes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Kuessner, Antje | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 02.09.2016 | von 16.07.2014 bis 02.09.2016 |
Köbler, MdL, Daniel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Lange, Thorsten | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.01.2015 | 31.05.2019 | von 01.01.2015 bis 31.05.2019 |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 |
Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 03.12.2014 | von 16.07.2014 bis 03.12.2014 |
Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Strokowsky, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Trautwein, Karin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Tress, Dr. Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 |
Viering, Christian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.09.2016 | 31.05.2019 | von 26.09.2016 bis 31.05.2019 |
Wolf-Rammensee, Dagmar | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Heimann, Hubert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 16.07.2014 | von 01.07.2009 bis 16.07.2014 |
Köbler, MdL, Daniel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 14.12.2011 | von 01.07.2009 bis 14.12.2011 |
Steinbach, Ulrich | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.12.2014 | von 01.07.2009 bis 31.12.2014 |
Witt, Dr. Jürgen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 03.06.2009 | 16.07.2014 | von 03.06.2009 bis 16.07.2014 |