Vorsitz |
Beutel, Jens | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 31.12.2011 | bis 31.12.2011 |
Matz, Manuela | | Vorsitz | Vorsitz | 08.12.2018 | 30.06.2024 | von 08.12.2018 bis 30.06.2024 |
Sitte, Christopher | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | 08.12.2010 | 07.12.2018 | von 08.12.2010 bis 07.12.2018 |
Mitglieder |
Beck, Günter | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 09.02.2010 | bis 09.02.2010 |
Blume, Caroline | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.06.2016 | 31.05.2019 | von 16.06.2016 bis 31.05.2019 |
Eder, Katrin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 15.06.2011 | von 26.08.2009 bis 15.06.2011 |
Egler, Nora | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Faber, Matthias | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 03.11.2010 | 31.05.2014 | von 03.11.2010 bis 31.05.2014 |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Grosse, Marianne | | Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |
Hingst, Waltraud | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 31.05.2019 | von 03.12.2014 bis 31.05.2019 |
Hirsch, Hannelore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 15.06.2011 | 30.06.2024 | von 15.06.2011 bis 30.06.2024 |
Klee, Dr. Wolfgang | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Kützing, Dr. Lars | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 03.12.2014 | von 26.08.2009 bis 03.12.2014 |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Moseler, Dr. Claudius | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 03.11.2010 | von 26.08.2009 bis 03.11.2010 |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 09.02.2021 | von 26.08.2009 bis 09.02.2021 |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2021 | 24.03.2021 | von 10.02.2021 bis 24.03.2021 |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Patzke, Richard | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 16.07.2014 | von 26.08.2009 bis 16.07.2014 |
Rösch, Matthias | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 06.02.2013 | von 23.03.2010 bis 06.02.2013 |
Sauer, Jürgen | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Schönig, Hannsgeorg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Sell, Milan | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 06.02.2013 | 15.06.2016 | von 06.02.2013 bis 15.06.2016 |
Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Tress, Dr. Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | 30.06.2024 | von 24.03.2021 bis 30.06.2024 |
Zimmer, Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |