Mitglieder |
Wirtschaftsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 08.12.2010 | bis 08.12.2010 |
Vorsitz |
Verwaltungsrat der Grundstücksentwicklung Mainz - AGEM Anstalt des öffentlichen Rechts | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | 09.12.2010 | 08.12.2010 | von 09.12.2010 bis 08.12.2010 |
Mitglieder |
Verwaltungsrat der Grundstücksentwicklung Mainz - AGEM Anstalt des öffentlichen Rechts | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 08.12.2010 | von 26.08.2009 bis 08.12.2010 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 08.12.2010 | bis 08.12.2010 |
Ortsbeiratsmitglieder |
Ortsbeirat Mainz-Marienborn | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 08.12.2010 | von 01.07.2009 bis 08.12.2010 |
Mitglieder |
Haupt- und Personalausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 08.12.2010 | bis 08.12.2010 |
Fluglärmbeirat Layenhof | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.12.2010 | 08.12.2010 | von 09.12.2010 bis 08.12.2010 |
Aufsichtsrat der mainzplus CITYMARKETING GmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 08.12.2010 | von 26.08.2009 bis 08.12.2010 |