Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Aufsichtsrat der mainzplus CITYMARKETING GmbH | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2021 | von 28.08.2019 bis 30.06.2021 |
Mitgliederversammlung der Volkshochschule | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 20.07.2022 | von 28.08.2019 bis 20.07.2022 |
Schulträgerausschuss | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 06.04.2022 | von 06.04.2022 |