Mitglieder |
Aufsichtsrat der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 03.12.2014 | bis 03.12.2014 |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 27.06.2017 | bis 27.06.2017 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Mainz AG | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.09.2016 | von 16.07.2014 bis 30.09.2016 |
Fluglärmbeirat Layenhof | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 03.12.2014 | von 16.07.2014 bis 03.12.2014 |
Haupt- und Personalausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 27.06.2017 | von 16.07.2014 bis 27.06.2017 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 27.06.2017 | von 16.07.2014 bis 27.06.2017 |
Unterausschuss für Flughafenerweiterung und Fluglärmschutz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 27.06.2017 | von 16.07.2014 bis 27.06.2017 |
Aufsichtsrat der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 27.06.2017 | von 03.12.2014 bis 27.06.2017 |
Aufsichtsrat der Mainzer Stadtwerke AG | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.2016 | 27.06.2017 | von 01.10.2016 bis 27.06.2017 |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 27.06.2017 | bis 27.06.2017 |
Ortsbeiratsmitglieder |
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 04.11.2014 | bis 04.11.2014 |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt | SPD | SPD beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.11.2014 | 27.06.2017 | von 04.11.2014 bis 27.06.2017 |