Vorsitz |
Bau- und Sanierungsausschuss | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |
Beirat für Fragen der Bildenden Kunst | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |
Beirat für Weiterbildung | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 31.05.2019 | von 10.02.2010 bis 31.05.2019 |
Jury für die Vergabe des Förderpreises der Stadt Mainz für eine kleinverlegerische Leistung (V. O. Stomps-Preis) | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | | von 10.02.2010 |
Jury zur Verleihung des Preises zur Förderung Mainzer bildender Künstler | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |
Kulturausschuss | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz | | Vorsitz | Vorsitz | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |
Kuratorium zur Vergabe der Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz | | Vorsitz | Vorsitz | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Verwaltung |
Vorstand der Volkshochschule | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 10.02.2010 | | von 10.02.2010 |
Mitgliederversammlung der Volkshochschule | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Aufsichtsrat der Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | | Mitglied | Mitglied | 10.02.2010 | 30.06.2024 | von 10.02.2010 bis 30.06.2024 |