Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Psychiatriebeirat | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 12.06.2013 | von 26.08.2009 bis 12.06.2013 |
Stellvertretung | ||||||
Psychiatriebeirat | ÖDP | ÖDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.06.2013 | 31.05.2014 | von 13.06.2013 bis 31.05.2014 |