Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Caritas-Beratungszentrum | Caritas-Beratungszentrum Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2004 | 15.11.2020 | von 01.07.2004 bis 15.11.2020 |
Mitglieder | ||||||
Arbeitsgruppe Jugendhilfe und Schule des Jugendhilfeausschusses | Caritas-Beratungszentrum | Caritas-Beratungszentrum Mitglied | Mitglied | 16.02.2011 | 08.03.2012 | von 16.02.2011 bis 08.03.2012 |