Vorsitz |
Matz, Manuela | | Vorsitz | Vorsitz | 08.12.2018 | | von 08.12.2018 |
Sitte, Christopher | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | | 07.12.2018 | bis 07.12.2018 |
Mitglieder |
Binz, MdL, Katharina | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 31.01.2019 | bis 31.01.2019 |
Dorn, Xander | Piraten | Piraten Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 11.03.2016 | von 03.12.2014 bis 11.03.2016 |
Dorn, Xander | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 14.03.2016 | | von 14.03.2016 |
Flegel, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Hafner, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Kracht, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Köbler-Gross, Sylvia | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Stenner, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 16.07.2014 | bis 16.07.2014 |
Trautwein, Karin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | | von 16.07.2014 |
Westrich, Sissi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 03.12.2014 | von 16.07.2014 bis 03.12.2014 |