Vorsitz |
Beutel, Jens | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 31.12.2011 | bis 31.12.2011 |
Schick, Landrat Claus | Landkreis Mainz-Bingen | Landkreis Mainz-Bingen Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2012 | 31.12.2013 | von 01.01.2012 bis 31.12.2013 |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Ebling, Michael | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 |
Mitglieder |
Groden-Kranich, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.02.2013 | | von 06.02.2013 |
Koppius, Walter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Kützing, Dr. Lars | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Köbler, MdL, Daniel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 15.06.2011 | von 26.08.2009 bis 15.06.2011 |
Köbler-Gross, Sylvia | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 15.06.2011 | | von 15.06.2011 |
Schäfer, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Stenner, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 02.11.2011 | von 26.08.2009 bis 02.11.2011 |
Walter-Bornmann, Gerhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Schriftführung |
Schiller, Hans | | Schriftführung | Schriftführung | | | |