Vorsitz |
Merkator, Kurt | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 17.12.2009 | | von 17.12.2009 |
Mitglieder |
Besier, Sylvia | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 05.09.2012 | | von 05.09.2012 |
Desch-Eppelmann, Marita | | Mitglied | Mitglied | 05.09.2012 | 05.07.2013 | von 05.09.2012 bis 05.07.2013 |
Golla, Yasmin | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 05.09.2012 | | von 05.09.2012 |
Heinisch, MdL, Gunther | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Jaensch, Ruth | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 31.10.2012 | | von 31.10.2012 |
Konrad, Nadya | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 22.09.2013 | von 26.08.2009 bis 22.09.2013 |
Kracht, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2013 | | von 30.09.2013 |
Pahle, Luzia | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 05.09.2012 | | von 05.09.2012 |
Rößner, MdB, Tabea | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 24.10.2012 | bis 24.10.2012 |
Solbach, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Trautwein, Karin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Wabra, Marcel | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 05.12.2012 | 21.03.2013 | von 05.12.2012 bis 21.03.2013 |
Westrich, Sissi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Willius-Senzer, MdL, Cornelia | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Bliemeister, Joachim | | Mitglied | Mitglied | | 30.06.2012 | bis 30.06.2012 |
Borg, Leander | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.02.2011 | | von 16.02.2011 |
Brandmüller, Dagmar | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.09.2010 | | von 01.09.2010 |
Braun, Ingrid | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Dahm, Margitt | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 23.09.2009 | 24.08.2012 | von 23.09.2009 bis 24.08.2012 |
Ensgraber, Gernot | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 14.12.2011 | | von 14.12.2011 |
Gehrmann, Walter | | Mitglied | Mitglied | | 01.09.2010 | bis 01.09.2010 |
Görgen, Regine | | Mitglied | Mitglied | | 01.09.2010 | bis 01.09.2010 |
Havel-Scheuermann, Ibolya | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 26.08.2009 | 12.05.2013 | von 26.08.2009 bis 12.05.2013 |
Heich, Petra | | Mitglied | Mitglied | | 24.09.2010 | bis 24.09.2010 |
Heinrichs, Ralph | | Mitglied | Mitglied | | 26.01.2011 | bis 26.01.2011 |
Herrnkind, Katja | | Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 01.09.2010 | von 26.08.2009 bis 01.09.2010 |
Kemmeter, Christiane | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.02.2012 | | von 01.02.2012 |
Ladwig, Manfred | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.09.2010 | 15.05.2013 | von 01.09.2010 bis 15.05.2013 |
Liefke, Christel | | Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
Ludwig, Ruth | | Mitglied | Mitglied | 16.12.2009 | 31.12.2011 | von 16.12.2009 bis 31.12.2011 |
Martin, Philipp Morten | | Mitglied | Mitglied | 13.11.2009 | 08.12.2010 | von 13.11.2009 bis 08.12.2010 |
Maskow, Sabine | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.02.2011 | | von 16.02.2011 |
Mladinic, Klara Sophie | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 08.12.2010 | 20.11.2012 | von 08.12.2010 bis 20.11.2012 |
Reuther, Gerhard | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 11.09.2013 | | von 11.09.2013 |
Selle-Uersfeld, Anja | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.09.2010 | 27.08.2012 | von 01.09.2010 bis 27.08.2012 |
Sierra Haupt, Valeriano | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Steilen, Erwin | | Mitglied | Mitglied | 01.09.2010 | 30.06.2012 | von 01.09.2010 bis 30.06.2012 |
Stellvertretung |
Donaldson, Samantha | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.02.2013 | | von 05.02.2013 |
Krauter, Karl-Ludwig | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.06.2011 | | von 15.06.2011 |
Kron, Wolfgang | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Nur, Hayaan | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 02.05.2011 | von 01.09.2009 bis 02.05.2011 |
Rissel, Marco | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.06.2011 | 20.11.2012 | von 15.06.2011 bis 20.11.2012 |
Schmidt, Winfried | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 01.06.2011 | von 26.08.2009 bis 01.06.2011 |
Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen |
Drebes, Armin | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 11.09.2013 | | von 11.09.2013 |
Heck, Klaus | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 26.08.2009 | | von 26.08.2009 |
Julius, Ludwig | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | |
Mattner, Frank | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 11.09.2013 | | von 11.09.2013 |
Mößmer, Armin | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | |
Schriftführung |
Peter, Sandra | | Schriftführung | Schriftführung | 12.09.2013 | | von 12.09.2013 |
Salm, Manuela | | Schriftführung | Schriftführung | | 28.02.2011 | bis 28.02.2011 |
Weber, Rita | | Schriftführung | Schriftführung | 01.03.2011 | 12.09.2013 | von 01.03.2011 bis 12.09.2013 |