Vorsitz |
Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 15.06.2011 | 17.05.2021 | von 15.06.2011 bis 17.05.2021 |
Steinkrüger, Janina | | Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2021 | 30.06.2024 | von 01.09.2021 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Conrad, Maurice | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.11.2021 | 30.06.2024 | von 24.11.2021 bis 30.06.2024 |
Dorn, Xander | Piraten | Piraten Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 11.03.2016 | von 03.12.2014 bis 11.03.2016 |
Dorn, Xander | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 14.03.2016 | 31.05.2019 | von 14.03.2016 bis 31.05.2019 |
Faber, Matthias | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Flegel, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 30.06.2024 | von 26.08.2009 bis 30.06.2024 |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 30.06.2024 | von 26.08.2009 bis 30.06.2024 |
Gröninger, Markus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Helm-Becker, Ansgar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 20.06.2011 | 31.05.2014 | von 20.06.2011 bis 31.05.2014 |
Herbst, Corinne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 23.11.2021 | von 28.08.2019 bis 23.11.2021 |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Kinzelbach, Martin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2019 | von 26.08.2009 bis 31.05.2019 |
Koppius, Walter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Köbler-Gross, Sylvia | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Lensch, Dr. Eckart | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 03.12.2014 | von 26.08.2009 bis 03.12.2014 |
Mauerer, Carmen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Pohl, Dr. Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Rehn, Werner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Reichel, Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |